Společenství vlastníků Riegerova 1087/4 Cheb má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Riegerova 1087/4 Cheb (73730980) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Riegerova 1087/4, 35002 Cheb. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 2. 2007 Společenství vlastníků Riegerova 1087/4 Cheb má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Riegerova 1087/4 Cheb nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Riegerova 1087/4 Cheb na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 10. 2. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4884 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 73730980 | |
Jméno: | Společenství Riegerova 4 Cheb | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.2.2007 |
Zapsána dne: | 10.2.2007 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 10.7.2012 - 9.11.2015 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 10.2.2007 - 10.7.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Riegerova 1087/4, Cheb 35002, Česká republika | 10.2.2007 |
---|
předseda společenství vlastníků | Josef Maydl |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2020 |
Adresa | Riegerova 1087/4, 35002 Cheb |
předseda společenství vlastníků | Josef Maydl |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 22.12.2020 |
Adresa | Riegerova 1087/4, 35002 Cheb |
pověřený vlastník | Josef Maydl |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2012 do 9.11.2015 |
Adresa | Riegerova 1087/4, 35002 Cheb |
člen výboru | Alžběta Burianová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2007 do 10.7.2012 |
Adresa | Riegerova 1087/4, 35002 Cheb |
místopředseda výboru | Pavel Bače |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2007 do 10.7.2012 |
Adresa | Riegerova 1087/4, 35002 Cheb |
předseda výboru | Josef Maydl |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2007 do 10.7.2012 |
Adresa | Riegerova 1087/4, 35002 Cheb |
IČO: | 73730980 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Riegerova 1087/4 Cheb |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Cheb |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 9. 2003 |
Sídlo: | Riegerova 1087/4, Cheb 35002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |