Společenství vlastníků Rezkova 59, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Rezkova 59, Brno (26913208) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Rezkova 702/59, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 12. 2003 Společenství vlastníků Rezkova 59, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Rezkova 59, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Rezkova 59, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 12. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4041 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26913208 | |
Jméno: | Společenství Rezkova 59 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.12.2003 |
Zapsána dne: | 5.12.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.03.2003 | 5.12.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rezkova 702/59, Brno 60200, Česká republika | 18.1.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Rezkova 59, Brno 60200, Česká republika | 5.12.2003 - 18.1.2018 |
předseda | ing. Pavel Krejčíř |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2003 |
Adresa | Rezkova 59, 60200 Brno |
Ing. Petr Červinek | |
Ve funkci | od 6.12.2012 |
Adresa | Rezkova 702/59, 60200 Brno |
místopředseda | MUDr. Dagmar Vašková |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 |
Adresa | Rezkova 702/59, 60200 Brno |
předseda společenství vlastníků | MUDr. Dagmar Vašková |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2018 |
Adresa | Rezkova 702/59, 60200 Brno |
předseda | ing. Pavel Krejčíř |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2003 do 18.1.2018 |
Adresa | Rezkova 59, 60200 Brno |
Ing. Petr Červinek | |
Ve funkci | od 6.12.2012 do 18.1.2018 |
Adresa | Rezkova 702/59, 60200 Brno |
místopředseda | MUDr. Dagmar Vašková |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 18.1.2018 |
Adresa | Rezkova 702/59, 60200 Brno |
místopředseda | MUDr. Dagmar Vašková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2010 do 24.10.2015 |
Adresa | Rezkova 59, 60200 Brno |
člen | ing. Jaroslav Červinek |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2003 do 6.12.2012 |
Adresa | Rezkova 59, 60200 Brno |
místopředseda | ing. Václav Pecháček |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2003 do 24.2.2010 |
Adresa | Rezkova 59, 60200 Brno |
IČO: | 26913208 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Rezkova 59, Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 12. 2003 |
Sídlo: | Rezkova 702/59, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |