Společenství vlastníků Revoluční 753 Uherské Hradiště má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Revoluční 753 Uherské Hradiště (28305108) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Revoluční 753, 68606 Uherské Hradiště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 10. 2008 Společenství vlastníků Revoluční 753 Uherské Hradiště má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Revoluční 753 Uherské Hradiště nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Revoluční 753 Uherské Hradiště na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 10. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6621 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28305108 | |
Jméno: | Společenství pro dům 753 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.10.2008 |
Zapsána dne: | 22.10.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 753, Uherské Hradiště 68606, Česká republika | 13.3.2017 |
---|
místopředseda | Jana Hanáčková |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Revoluční 753, 68606 Uherské Hradiště |
člen | Richard Musiol |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Revoluční 753, 68606 Uherské Hradiště |
předseda | Evžen Klega |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Husitská 238, 68604 Kunovice |
člen | Richard Musiol |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2012 do 6.11.2015 |
Adresa | Revoluční 753, 68606 Uherské Hradiště |
místopředseda | Jana Hanáčková |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2012 do 6.11.2015 |
Adresa | Revoluční 753, 68606 Uherské Hradiště |
předseda | Evžen Klega |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2012 do 6.11.2015 |
Adresa | Husitská 238, 68604 Kunovice |
předseda výboru | Josef Kup |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2008 do 8.9.2012 |
Adresa | Revoluční 753, 68606 Uherské Hradiště |
místopředseda výboru | Jan Drlík |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2008 do 8.9.2012 |
Adresa | Revoluční 753, 68606 Uherské Hradiště |
člen výboru | Viktor Jáňa |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2008 do 8.9.2012 |
Adresa | Revoluční 753, 68606 Uherské Hradiště |
IČO: | 28305108 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Revoluční 753 Uherské Hradiště |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Uherské Hradiště |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 10. 2008 |
Sídlo: | Revoluční 753, Uherské Hradiště 68606 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |