Společenství vlastníků Revoluční 53, Krnov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Revoluční 53, Krnov (28578783) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Revoluční 961/53, 79401 Krnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 2009 Společenství vlastníků Revoluční 53, Krnov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Revoluční 53, Krnov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Revoluční 53, Krnov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6492 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28578783 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Revoluční 53, Krnov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.3.2009 |
Zapsána dne: | 24.3.2009 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 24.3.2009 - 18.8.2020 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek pověřený vlastník | 24.3.2009 - 18.8.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 961/53, Krnov 79401, Česká republika | 3.10.2016 |
---|
předseda výboru | Martin Sasák |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2023 |
Adresa | Revoluční 961/53, 79401 Krnov |
člen výboru | Sára Šabová |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2023 |
Adresa | Revoluční 961/53, 79401 Krnov |
člen výboru | Jan Štěpán |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2020 |
Adresa | Revoluční 961/53, 79401 Krnov |
předseda výboru | Sára Šabová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2021 do 29.8.2023 |
Adresa | Revoluční 961/53, 79401 Krnov |
člen výboru | Martin Sasák |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2020 do 29.8.2023 |
Adresa | Revoluční 961/53, 79401 Krnov |
předseda výboru | Sára Lhoťanová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2020 do 17.9.2021 |
Adresa | Revoluční 961/53, 79401 Krnov |
pověřený vlastník | Antonín Garba |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 18.8.2020 |
Adresa | Revoluční 961/53, 79401 Krnov |
pověřený vlastník | Antonín Garba |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2009 do 3.10.2016 |
Adresa | Revoluční 961/53, Krnov |
IČO: | 28578783 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Revoluční 53, Krnov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Krnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 3. 2009 |
Sídlo: | Revoluční 961/53, Krnov 79401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |