Společenství vlastníků Revoluční 255,259 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Revoluční 255,259 (25439138) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Revoluční 255, 47127 Stráž pod Ralskem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2001 Společenství vlastníků Revoluční 255,259 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Revoluční 255,259 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Revoluční 255,259 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 12. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 996 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25439138 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Revoluční 255,259 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.12.2001 |
Zapsána dne: | 28.12.2001 | |
Den vzniku společenství 1. 7. 2000 | 28.12.2001 - 18.8.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 255, Stráž pod Ralskem 47127, Česká republika | 5.12.2016 |
---|
předseda | Luboš Zelinka |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2022 |
Adresa | 9, 47128 Hamr na Jezeře |
místopředseda | Robert Burza |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2022 |
Adresa | Revoluční 259, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen | Oldřich Štoček |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2022 |
Adresa | Liberecká 25, 47128 Hamr na Jezeře |
místopředseda | Robert Burza |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2016 do 19.2.2022 |
Adresa | Revoluční 259, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen | Oldřich Štoček |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2016 do 19.2.2022 |
Adresa | Liberecká 25, 47128 Hamr na Jezeře |
předseda | Luboš Zelinka |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2016 do 19.2.2022 |
Adresa | 9, 47128 Hamr na Jezeře |
Člen | Nina Merunková |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2004 do 18.8.2016 |
Adresa | Revoluční 259, 47127 Stráž pod Ralskem |
Místopředseda | Věra Prousková |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2004 do 18.8.2016 |
Adresa | Revoluční 259, 47127 Stráž pod Ralskem |
Předseda | Luboš Zelinka |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2004 do 18.8.2016 |
Adresa | Revoluční 255, 47127 Stráž pod Ralskem |
předseda | Jan Kváš |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 14.9.2004 |
Adresa | Revoluční 255, Stráž pod Ralskem |
místopředseda | Luboš Zelinka |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 14.9.2004 |
Adresa | Revoluční 255, Stráž pod Ralskem |
člen | Věra Prousková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 14.9.2004 |
Adresa | Revoluční 259, Stráž pod Ralskem |
IČO: | 25439138 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Revoluční 255,259 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Stráž pod Ralskem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 12. 2001 |
Sídlo: | Revoluční 255, Stráž pod Ralskem 47127 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |