Společenství vlastníků Raspenava, Hejnická 357 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Raspenava, Hejnická 357 (27295532) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hejnická 357, 46401 Raspenava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 5. 2006 Společenství vlastníků Raspenava, Hejnická 357 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Raspenava, Hejnická 357 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Raspenava, Hejnická 357 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 5. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3766 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27295532 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Raspenava, Hejnická 357 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.5.2006 |
Zapsána dne: | 24.5.2006 | |
den vzniku společenství: 1.7.2000 | 24.5.2006 - 22.3.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hejnická 357, Raspenava 46401, Česká republika | 22.3.2022 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Petr Koutný |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2022 |
Adresa | Hejnická 357, 46401 Raspenava |
Pověřený vlastník | Markéta Vaníčková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 22.3.2022 |
Adresa | Hejnická 357, 46401 Raspenava |
Pověřený vlastník | Markéta Vaníčková |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2015 do 30.11.2016 |
Adresa | Školní 125, 46331 Chrastava |
pověřený vlastník | Petr Baran |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2009 do 10.3.2015 |
Adresa | Hejnická 357, 46401 Raspenava |
pověřený vlastník | Hana Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2006 do 31.10.2009 |
Adresa | Hejnická 375, 46401 Raspenava |
IČO: | 27295532 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Raspenava, Hejnická 357 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Raspenava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 5. 2006 |
Sídlo: | Hejnická 357, Raspenava 46401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |