Společenství vlastníků Radimova 136 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Radimova 136 (27896803) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Radimova 136/27, 16900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 2007 Společenství vlastníků Radimova 136 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Radimova 136 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Radimova 136 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7769 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27896803 | |
Jméno: | Společenství Radimova 136 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.6.2007 |
Zapsána dne: | 1.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radimova 136/27, Praha 6 16900, Česká republika | 1.6.2007 |
---|
místopředsedkyně výboru | Ing. Miroslava Fatková |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2023 |
Adresa | Radimova 136/27, 16900 Praha |
člen výboru | Ing. Tomáš Drábek |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2023 |
Adresa | Anastázova 15/6, 16900 Praha |
předseda výboru | PhDr. Martin Klečacký Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2023 |
Adresa | Radimova 136/27, 16900 Praha |
Předseda výboru | Ing. Zuzana Kulhánková |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2019 do 1.2.2023 |
Adresa | Radimova 136/27, 16900 Praha |
Místopředseda výboru | David Sellner |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2019 do 1.2.2023 |
Adresa | Radimova 136/27, 16900 Praha |
Člen výboru | Tomáš Vencovský |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2019 do 1.2.2023 |
Adresa | Patočkova 1632/55, 16900 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Bohumil Hora |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2007 do 10.4.2019 |
Adresa | Radimova 136/27, Praha 6 |
předseda výboru | Ing. Zuzana Kulhánková |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2011 do 10.4.2019 |
Adresa | Radimova 136/27, 16900 Praha 6 |
člen výboru | Jiří Kopic |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2011 do 10.4.2019 |
Adresa | Radimova 136/27, 16900 Praha 6 |
člen výboru | David Sellner |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2013 do 10.4.2019 |
Adresa | Radimova 136/27, 16900 Praha |
člen výboru | Tomáš Vencovský |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 do 10.4.2019 |
Adresa | Patočkova 1632/55, 16900 Praha |
člen výboru | Tomáš Vencovský |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 do 11.11.2016 |
Adresa | Radimova 136/27, 16900 Praha |
člen výboru | Tomáš Vencovský |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 do 11.11.2016 |
Adresa | Radimova 136/27, 16900 Praha |
člen výboru | Tomáš Vencovský |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2007 do 20.2.2016 |
Adresa | Radimova 136/27, Praha 6 |
člen výboru | Vladimír Habrnal |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2007 do 19.1.2013 |
Adresa | Radimova 136/27, Praha 6 |
předseda výboru | JUDr. František Sandanus |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2007 do 20.5.2011 |
Adresa | Radimova 136/27, Praha 6 |
člen výboru | Ing. Zuzana Kulhánková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2007 do 20.5.2011 |
Adresa | Radimova 136/27, Praha 6 |
člen výboru | Anna Součková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2007 do 3.6.2009 |
Adresa | Radimova 136/27, Praha 6 |
člen výboru | Mgr. Lenka Pavelková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2007 do 3.6.2009 |
Adresa | Radimova 136/27, Praha 6 |
IČO: | 27896803 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Radimova 136 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 6. 2007 |
Sídlo: | Radimova 136/27, Praha 16900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |