Společenství vlastníků Radhošťská 9, Praha 3 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Radhošťská 9, Praha 3 (29037859) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Radhošťská 2017/9, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 2010 Společenství vlastníků Radhošťská 9, Praha 3 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Radhošťská 9, Praha 3 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Radhošťská 9, Praha 3 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11250 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29037859 | |
Jméno: | Společenství pro dům Radhošťská 2017, Praha 3 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.3.2010 |
Zapsána dne: | 4.3.2010 | |
Den vzniku společenství: 8.9.2009. | 4.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radhošťská 2017/9, Praha 13000, Česká republika | 13.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Radhošťská 2017/9, Praha 3 13000, Česká republika | 4.3.2010 - 13.5.2016 |
člen výboru | Martin Křeček |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2022 |
Adresa | Radhošťská 2017/9, 13000 Praha |
člen výboru | Dana Šnaidrová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2013 |
Adresa | Radhošťská 2017/9, 13000 Praha |
předseda výboru | Ing. Jiří Farkač |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2023 |
Adresa | Radhošťská 2017/9, 13000 Praha |
předseda výboru | Ing. Jiří Farkač |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2010 do 9.2.2023 |
Adresa | Radhošťská 2017/9, 13000 Praha 3 |
člen výboru | Martin Křeček |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2010 do 28.12.2022 |
Adresa | Radhošťská 2017/9, 13000 Praha 3 |
člen výboru | Ing. Hedvika Ferencová |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2010 do 16.5.2013 |
Adresa | Radhošťská 2017/9, 13000 Praha 3 |
IČO: | 29037859 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Radhošťská 9, Praha 3 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 3. 2010 |
Sídlo: | Radhošťská 2017/9, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |