Společenství vlastníků Provaznická 848/87 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Provaznická 848/87 (25901281) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Provaznická 848/87, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 2002 Společenství vlastníků Provaznická 848/87 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Provaznická 848/87 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Provaznická 848/87 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 18 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25901281 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Provaznická 848/87 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.3.2002 |
Zapsána dne: | 5.3.2002 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 5.3.2002 - 22.7.2020 | |
Orgány společenství - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 5.3.2002 - 20.11.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. Provaznická , Ostrava - Hrabůvka 70030, neuveden | 5.3.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Provaznická 848/87, Ostrava 70030, Česká republika | 22.7.2020 |
Adresa: | ul. Provaznická 848/87, Ostrava - Hrabůvka 70030, Česká republika | 5.3.2002 - 22.7.2020 |
předseda společenství vlastníků | Radim Štefek |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2023 |
Adresa | Provaznická 848/87, 70030 Ostrava |
Místopředseda výboru | Radim Štefek |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2020 do 20.11.2020 |
Adresa | Provaznická 848/87, 70030 Ostrava |
Člen výboru | Zdeňka Ševčíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2020 do 20.11.2020 |
Adresa | Provaznická 848/87, 70030 Ostrava |
Předseda výboru | Ing. Tomáš Horák |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2017 do 20.11.2020 |
Adresa | Provaznická 848/87, 70030 Ostrava |
Člen výboru | Zdeňka Ševčíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2002 do 22.7.2020 |
Adresa | Provaznická 848/87, Ostrava - Hrabůvka |
Místopředseda výboru | Radim Štefek |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2002 do 22.7.2020 |
Adresa | Provaznická 848/87, Ostrava - Hrabůvka |
Předseda výboru | Ing. Tomáš Horák |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2002 do 31.3.2017 |
Adresa | Provaznická 848/87, Ostrava - Hrabůvka |
IČO: | 25901281 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Provaznická 848/87 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 3. 2002 |
Sídlo: | Provaznická 848/87, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |