Společenství vlastníků pro dům Žižkova č.p. 1689/28, Nový Jičín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Žižkova č.p. 1689/28, Nový Jičín (27813657) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Žižkova 1689/28, 74101 Nový Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 2007 Společenství vlastníků pro dům Žižkova č.p. 1689/28, Nový Jičín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Žižkova č.p. 1689/28, Nový Jičín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Žižkova č.p. 1689/28, Nový Jičín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 10. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5894 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27813657 | |
Jméno: | Společenství pro dům Žižkova č.p. 1689/28, Nový Jičín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.10.2007 |
Zapsána dne: | 16.10.2007 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 6.4.2013 | |
Den vzniku společenství: 22.1.2007 - Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 16.10.2007 - 6.4.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žižkova 1689/28, Nový Jičín 74101, Česká republika | 6.4.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Žižkova č.p. 1689/28, Nový Jičín 74101, Česká republika | 16.10.2007 - 6.4.2013 |
předseda výboru | Tomáš Stránský |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2022 |
Adresa | Žižkova 1689/28, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Jiřina Jašková |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2022 |
Adresa | Žižkova 1689/28, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | JUDr. Jaroslava Kašperová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2022 |
Adresa | Žižkova 1689/28, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Tomáš Stránský |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2013 do 16.8.2022 |
Adresa | Žižkova 1689/28, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Jiřina Jašková |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2013 do 16.8.2022 |
Adresa | Žižkova 1689/28, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Jaroslava Kašperová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2013 do 16.8.2022 |
Adresa | Žižkova 1689/28, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Margita Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2007 do 6.4.2013 |
Adresa | Žižkova 1689/28, Nový Jičín |
člen výboru | JUDr. Jaroslava Kašperová |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2007 do 6.4.2013 |
Adresa | Žižkova 1689/28, Nový Jičín |
místopředseda výboru | Tomáš Stránský |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2011 do 6.4.2013 |
Adresa | Žižkova 1689/28, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Marta Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2007 do 3.5.2011 |
Adresa | Žižkova 1689/28, Nový Jičín |
IČO: | 27813657 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Žižkova č.p. 1689/28, Nový Jičín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Nový Jičín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 10. 2007 |
Sídlo: | Žižkova 1689/28, Nový Jičín 74101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |