Společenství vlastníků pro dům v Plzni, U Prazdroje čp. 1817/23 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům v Plzni, U Prazdroje čp. 1817/23 (03981398) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Prazdroje 1817/23, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 2015 Společenství vlastníků pro dům v Plzni, U Prazdroje čp. 1817/23 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům v Plzni, U Prazdroje čp. 1817/23 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům v Plzni, U Prazdroje čp. 1817/23 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 5. 5. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7564 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03981398 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům v Plzni, U Prazdroje čp. 1817/23 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.5.2015 |
Zapsána dne: | 5.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Prazdroje 1817/23, Plzeň 30100, Česká republika | 5.5.2015 |
---|
Místopředseda výboru | Ondřej Pohanka |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 |
Adresa | U Prazdroje 1817/23, 30100 Plzeň |
Člen výboru | Kateřina Čulíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 |
Adresa | Politických vězňů 2044/44, 30100 Plzeň |
Předseda výboru | Bc. Romana Šnytrová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2023 |
Adresa | U Prazdroje 1817/23, 30100 Plzeň |
Předseda výboru | Veronika Šmerdová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 do 25.10.2023 |
Adresa | Škarmanská 45, 34506 Kdyně |
Předseda výboru | Romana Šnytrová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2018 do 22.12.2022 |
Adresa | U Prazdroje 1817/23, 30100 Plzeň |
Místopředseda výboru | Kateřina Čulíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2018 do 22.12.2022 |
Adresa | Politických vězňů 2044/44, 30100 Plzeň |
Člen výboru | Ondřej Pohanka |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2018 do 22.12.2022 |
Adresa | U Prazdroje 1817/23, 30100 Plzeň |
člen výboru | Vítězslav Pohanka |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 30.8.2018 |
Adresa | Benešova 426, 34401 Domažlice |
předseda výboru | Petr Poslední |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 30.8.2018 |
Adresa | U Prazdroje 1817/23, 30100 Plzeň |
místopředseda výboru | Kateřina Čulíková |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2016 do 30.8.2018 |
Adresa | Politických vězňů 2044/44, 30100 Plzeň |
předseda výboru | Petr Poslední |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 30.8.2018 |
Adresa | U Prazdroje 1817/23, 30100 Plzeň |
člen výboru | Vítězslav Pohanka |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 30.8.2018 |
Adresa | Benešova 426, 34401 Domažlice |
místopředseda výboru | Kateřina Čulíková |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2016 do 30.8.2018 |
Adresa | Politických vězňů 2044/44, 30100 Plzeň |
místopředseda výboru | Kateřina Vondrová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 31.8.2016 |
Adresa | Politických vězňů 2044/44, 30100 Plzeň |
IČO: | 03981398 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům v Plzni, U Prazdroje čp. 1817/23 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 5. 2015 |
Sídlo: | U Prazdroje 1817/23, Plzeň 30100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |