Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Sokolovská 1134/143, 1135/145, 1136/147, 1137/149 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Sokolovská 1134/143, 1135/145, 1136/147, 1137/149 (73716502) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sokolovská 1134/143, 32300 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 2008 Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Sokolovská 1134/143, 1135/145, 1136/147, 1137/149 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Sokolovská 1134/143, 1135/145, 1136/147, 1137/149 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Sokolovská 1134/143, 1135/145, 1136/147, 1137/149 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 4. 3. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5237 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 73716502 | |
Jméno: | Společenství pro dům v Plzni, Sokolovská 1134/143, 1135/145, 1136/147, 1137/149 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.3.2008 |
Zapsána dne: | 4.3.2008 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 4.3.2008 - 30.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 1134/143, Plzeň 32300, Česká republika | 30.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolovská 1134/143, Plzeň 23 32300, Česká republika | 4.3.2008 - 30.12.2016 |
Předseda výboru | Mgr. Lenka Samuelová |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Sokolovská 1137/149, 32300 Plzeň |
Člen výboru | Iveta Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Sokolovská 1136/147, 32300 Plzeň |
Člen výboru | Ivana Jeslínková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Sokolovská 1136/147, 32300 Plzeň |
Člen výboru | Libuše Soukupová |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Sokolovská 1134/143, 32300 Plzeň |
předseda výboru | Jana Součková |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2020 do 19.10.2023 |
Adresa | Komenského 1064/55, 32300 Plzeň |
člen výboru | Tomáš Burda |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2023 do 19.10.2023 |
Adresa | Manětínská 164, 33101 Plasy |
člen výboru | Jaroslav Kondelík |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2016 do 19.10.2023 |
Adresa | Sokolovská 1136/147, 32300 Plzeň |
člen výboru | Ing. Zdeněk Samuel |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2016 do 19.10.2023 |
Adresa | Sokolovská 1137/149, 32300 Plzeň |
člen výboru | Tomáš Burda |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2016 do 11.1.2023 |
Adresa | Sokolovská 1134/143, 32300 Plzeň |
předseda výboru | Jana Kondelíková |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2017 do 25.6.2020 |
Adresa | Komenského 1064/55, 32300 Plzeň |
předseda výboru | Jana Kondelíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2016 do 25.5.2017 |
Adresa | Lobezská 1118/18, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Jana Kondelíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2016 do 25.5.2017 |
Adresa | Lobezská 1118/18, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Jana Kondelíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2013 do 30.12.2016 |
Adresa | Lobezská 1118/18, 32600 Plzeň |
člen výboru | Jaroslav Kondelík |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2014 do 30.12.2016 |
Adresa | Sokolovská 1136/147, 32300 Plzeň |
místopředseda výboru | Tomáš Burda |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2014 do 30.12.2016 |
Adresa | Sokolovská 1134/143, 32300 Plzeň |
člen výboru | Ing. Zdeněk Samuel |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2014 do 30.12.2016 |
Adresa | Sokolovská 1137/149, 32300 Plzeň |
místopředseda výboru | František Zvoneček |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2013 do 27.5.2014 |
Adresa | Sokolovská 1135/145, 32300 Plzeň |
člen výboru | Miroslav Bednář |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2013 do 27.5.2014 |
Adresa | Sokolovská 1136/147, 32300 Plzeň |
předseda výboru | Jana Kondelíková |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2013 do 13.10.2013 |
Adresa | Sokolovská 1136/147, 32300 Plzeň |
předseda výboru | Jana Kondelíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2008 do 24.7.2013 |
Adresa | Sokolovská 1136/147, Plzeň |
člen výboru | Ing. František Zvoneček |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2008 do 24.7.2013 |
Adresa | Sokolovská 1135/145, Plzeň |
místopředseda výboru | Ing. Josef Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2008 do 24.7.2013 |
Adresa | Sokolovská 1137/149, Plzeň |
člen výboru | Miroslav Bednář |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2008 do 24.7.2013 |
Adresa | Sokolovská 1136/147, Plzeň |
IČO: | 73716502 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Sokolovská 1134/143, 1135/145, 1136/147, 1137/149 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 12. 2007 |
Sídlo: | Sokolovská 1134/143, Plzeň 32300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |