Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Sokolovská 1121/117, 1122/115, 1123/113, 1124/111, 1125/109 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Sokolovská 1121/117, 1122/115, 1123/113, 1124/111, 1125/109 (72065044) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sokolovská 1122/115, 32300 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 5. 2010 Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Sokolovská 1121/117, 1122/115, 1123/113, 1124/111, 1125/109 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Sokolovská 1121/117, 1122/115, 1123/113, 1124/111, 1125/109 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Sokolovská 1121/117, 1122/115, 1123/113, 1124/111, 1125/109 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 13. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6166 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72065044 | |
Jméno: | Společenství pro dům v Plzni, Sokolovská 1121/117, 1122/115, 1123/113, 1124/111, 1125/109 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.5.2010 |
Zapsána dne: | 13.5.2010 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 13.5.2010 - 2.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 1122/115, Plzeň 32300, Česká republika | 13.5.2010 |
---|
předseda výboru | Ing. Boleslav Bakule |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 do 2.7.2015 |
Adresa | Sokolovská 1122/115, 32300 Plzeň |
člen výboru | Vladimír Drdáček |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2011 do 2.7.2015 |
Adresa | Sokolovská 1123/113, 32300 Plzeň |
místopředseda výboru | Ing. Jaroslav Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2011 do 2.7.2015 |
Adresa | Sokolovská 1122/115, 32300 Plzeň |
člen výboru | Ing. Jaroslav Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 do 13.10.2011 |
Adresa | Sokolovská 1122/115, 32300 Plzeň |
člen výboru | Martin Steiner |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 do 11.5.2011 |
Adresa | Sokolovská 1125/109, 32300 Plzeň |
člen výboru | Miloslav Chott |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 do 10.7.2010 |
Adresa | Sokolovská 1125/109, 32300 Plzeň |
IČO: | 72065044 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Sokolovská 1121/117, 1122/115, 1123/113, 1124/111, 1125/109 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 2. 2010 |
Sídlo: | Sokolovská 1122/115, Plzeň 32300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |