Společenství vlastníků pro dům U Jezera 2044/8, Praha 5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům U Jezera 2044/8, Praha 5 (24718971) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U jezera 2044/8, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 8. 2010 Společenství vlastníků pro dům U Jezera 2044/8, Praha 5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům U Jezera 2044/8, Praha 5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům U Jezera 2044/8, Praha 5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 8. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11880 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24718971 | |
Jméno: | ,,Společenství pro dům U Jezera 2044/8, Praha 5´´ | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.8.2010 |
Zapsána dne: | 11.8.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Jezera 2044/8, Praha 5 15500, Česká republika | 11.8.2010 |
---|
člen výboru | Pavel Krbec |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | U jezera 2044/8, 15500 Praha |
předseda výboru | JUDr. Jaroslav Král CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2021 |
Adresa | U jezera 2044/8, 15500 Praha |
místopředseda výboru | Zdeněk Zelenka |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2021 |
Adresa | 44, 39834 Kučeř |
člen výboru | Ivana Ludvíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2021 do 7.12.2021 |
Adresa | U jezera 2044/8, 15500 Praha |
člen výboru | Ivana Ludvíková |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2016 do 17.7.2021 |
Adresa | U jezera 2044/8, 15500 Praha |
předseda výboru | JUDr. Jaroslav Král CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2016 do 17.7.2021 |
Adresa | U jezera 2044/8, 15500 Praha |
místopředseda výboru | MUDr. Zdeněk Zelenka |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2019 do 17.7.2021 |
Adresa | 44, 39834 Kučeř |
místopředseda výboru | MUDr. Zdeněk Zelenka |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2016 do 11.1.2019 |
Adresa | U jezera 2044/8, 15500 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Eduard Matonoha |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2010 do 25.1.2016 |
Adresa | U Jezera 2044/8, 15500 Praha 5 |
člen výboru | Ivana Ludvíková |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2010 do 25.1.2016 |
Adresa | U Jezera 2044/8, 15500 Praha 5 |
předseda výboru | Ing. Jaroslav Král CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2010 do 25.1.2016 |
Adresa | U Jezera 2044/8, 15500 Praha 5 |
IČO: | 24718971 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům U Jezera 2044/8, Praha 5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 8. 2010 |
Sídlo: | U jezera 2044/8, Praha 15500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |