Společenství vlastníků pro dům U Haldy 1538/52 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům U Haldy 1538/52 (26862239) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 2005 Společenství vlastníků pro dům U Haldy 1538/52 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům U Haldy 1538/52 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům U Haldy 1538/52 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 6. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4499 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26862239 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům U Haldy 1538/52 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.6.2005 |
Zapsána dne: | 29.6.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 29.6.2005 | |
Den vzniku společenství: 14.3.2005 | 29.6.2005 - 30.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Haldy 1538/52, Ostrava 70030, Česká republika | 30.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | ul. U Haldy 1538/52, Ostrava 70030, Česká republika | 29.6.2005 - 30.11.2016 |
člen výboru | Květoslava Petrušková |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2005 |
Adresa | U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava |
člen výboru | Tomáš Vojcík |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2005 |
Adresa | U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava |
člen výboru | Ing. Václav Chytil |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2005 |
Adresa | U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Ludevít Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2005 |
Adresa | U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Ing. Miroslava Bendová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2016 |
Adresa | 1110, 74764 Horní Lhota |
místopředseda výboru | Barbora Kamidrová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 |
Adresa | U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava |
člen výboru | Radim Adámek |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 |
Adresa | U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Marta Kubisová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 |
Adresa | U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava |
člen výboru | Ing. Václav Chytil |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2005 do 30.11.2016 |
Adresa | U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava |
člen výboru | Tomáš Vojcík |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2005 do 30.11.2016 |
Adresa | U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava |
člen výboru | Květoslava Petrušková |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2005 do 30.11.2016 |
Adresa | U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Ludevít Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2005 do 30.11.2016 |
Adresa | U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Ing. Miroslava Bendová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2016 do 30.11.2016 |
Adresa | 1110, 74764 Horní Lhota |
předseda výboru | Ing. Miroslava Bendová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2005 do 18.3.2016 |
Adresa | U Haldy 1538/52, 70030 Ostrava |
IČO: | 26862239 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům U Haldy 1538/52 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 6. 2005 |
Sídlo: | U Haldy 1538/52, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |