Společenství vlastníků pro dům Svatovítská 682, Praha 6 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Svatovítská 682, Praha 6 (27454274) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Svatovítská 682/7, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 6. 2006 Společenství vlastníků pro dům Svatovítská 682, Praha 6 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Svatovítská 682, Praha 6 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Svatovítská 682, Praha 6 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6687 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27454274 | |
Jméno: | Společenství pro dům Svatovítská 682 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.6.2006 |
Zapsána dne: | 2.6.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svatovítská 682/7, Praha 16000, Česká republika | 16.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Svatovítská 682/7, Praha 6 16000, Česká republika | 2.6.2006 - 16.6.2023 |
místopředseda výboru | Ing. Zuzana Lieblová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2021 |
Adresa | Svatovítská 682/7, 16000 Praha |
předseda výboru | Ing. Sebastian Skoupý |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2021 |
Adresa | Svatovítská 682/7, 16000 Praha |
člen výboru | Jiří Pavel |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2023 |
Adresa | Radlická 2001/56, 15000 Praha |
člen výboru | Jiří Pavel |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2021 do 16.6.2023 |
Adresa | Radlická 2001/56, 15000 Praha |
člen výboru | Barbora Zichová |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2016 do 16.9.2021 |
Adresa | Svatovítská 682/7, 16000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Ondřej Jiřík |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2016 do 16.9.2021 |
Adresa | Svatovítská 682/7, 16000 Praha |
předseda výboru | Maria Chaloupková |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2016 do 2.10.2020 |
Adresa | Svatovítská 682/7, 16000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Ondřej Jiřík |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2010 do 8.7.2016 |
Adresa | Svatovítská 682/7, 16000 Praha 6 |
předseda výboru | Maria Chaloupková |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2010 do 8.7.2016 |
Adresa | Svatovítská 682/7, 16000 Praha 6 |
člen výboru | Lukáš Valiska |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2010 do 8.7.2016 |
Adresa | Svatovítská 682/7, 16000 Praha 6 |
člen výboru | Iva Havelková |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2009 do 11.11.2010 |
Adresa | Svatovítská 682/7, Praha 6 |
místopředseda výboru | Lukáš Valiska |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2009 do 11.11.2010 |
Adresa | Svatovítská 682/7, Praha 6 |
předseda výboru | PhDr. Magdalena Žemličková |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2009 do 11.11.2010 |
Adresa | Kafkova 608/20, 16000 Praha 6 |
předseda výboru | Lukáš Valiska |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2006 do 16.1.2009 |
Adresa | Svatovítská 682/7, Praha 6 |
místopředseda výboru | Milan Frencl |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2006 do 16.1.2009 |
Adresa | Svatovítská 682/7, Praha 6 |
člen výboru | Iva Havelková |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2006 do 16.1.2009 |
Adresa | Svatovítská 682/7, Praha 6 |
IČO: | 27454274 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Svatovítská 682, Praha 6 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 6. 2006 |
Sídlo: | Svatovítská 682/7, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |