Společenství vlastníků pro dům Suvorovova 868/8, Nový Jičín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Suvorovova 868/8, Nový Jičín (28603346) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Suvorovova 868/8, 74101 Nový Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 11. 2009 Společenství vlastníků pro dům Suvorovova 868/8, Nový Jičín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Suvorovova 868/8, Nový Jičín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Suvorovova 868/8, Nový Jičín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 11. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6745 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28603346 | |
Jméno: | Společenství pro dům Suvorovova č.p. 868/8, Nový Jičín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.11.2009 |
Zapsána dne: | 4.11.2009 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 4.11.2009 | |
Den vzniku společenství: 29.7.2008 | 4.11.2009 - 2.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Suvorovova 868/8, Nový Jičín 74101, Česká republika | 20.10.2016 |
---|
člen výboru | Vojtěch Gašpar |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2020 |
Adresa | U Jičínky 2007/25, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Milan Danis |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 |
Adresa | Suvorovova 868/8, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Jaroslava Danisová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 |
Adresa | Suvorovova 868/8, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Vojtěch Gašpar |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 9.7.2020 |
Adresa | Jičínská 272, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Verona Gašparová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 26.10.2016 |
Adresa | Jičínská 272, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Verona Gašparová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 26.10.2016 |
Adresa | Jičínská 272, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Vojtěch Gašpar |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 26.10.2016 |
Adresa | Jičínská 272, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Vojtěch Gašpar |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 26.10.2016 |
Adresa | Jičínská 272, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Milan Danis |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2016 do 26.10.2016 |
Adresa | Suvorovova 868/8, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Milan Danis |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2016 do 26.10.2016 |
Adresa | Suvorovova 868/8, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Milan Danis |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2009 do 20.10.2016 |
Adresa | Suvorovova 868/8, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Milan Danis |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2009 do 20.10.2016 |
Adresa | Suvorovova 868/8, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Verona Gašparová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2009 do 29.4.2016 |
Adresa | Suvorovova 868/8, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Vojtěch Gašpar |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2009 do 29.4.2016 |
Adresa | Suvorovova 868/8, 74101 Nový Jičín |
IČO: | 28603346 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Suvorovova 868/8, Nový Jičín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Nový Jičín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 11. 2009 |
Sídlo: | Suvorovova 868/8, Nový Jičín 74101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |