Společenství vlastníků pro dům Staňkova 8d, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Staňkova 8d, Brno (28336950) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Staňkova 340/8d, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 2009 Společenství vlastníků pro dům Staňkova 8d, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Staňkova 8d, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Staňkova 8d, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 4. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7043 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28336950 | |
Jméno: | Společenství pro dům Staňkova 8d, Brno | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.4.2009 |
Zapsána dne: | 28.4.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Staňkova 340/8d, Brno 60200, Česká republika | 29.11.2016 |
---|
člen výboru | Ing. Vratislav Fišar |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2019 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Ondřej Nýdrle |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2022 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
předseda výboru | Erik Malach |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2022 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
předseda výboru | Mgr. Marie Bezděková |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 27.9.2022 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Jana Hermanová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 27.9.2022 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Vratislav Fišar |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 7.9.2019 |
Adresa | Zeleného 2608/34, 61600 Brno |
člen výboru | MUDr. Tomáš Klobas |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2016 do 20.8.2019 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Jana Hermanová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 20.8.2019 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
předseda výboru | Marie Bezděková |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 20.8.2019 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
místopředseda | Jana Hermanová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2014 do 29.11.2016 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
předseda | Marie Bezděková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2014 do 29.11.2016 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
předseda | Marie Bezděková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2014 do 29.11.2016 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
místopředseda | Jana Hermanová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2014 do 29.11.2016 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
člen | Monika Bertová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2014 do 23.5.2016 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
člen výboru | Zbyněk Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2009 do 11.3.2014 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Jana Hermanová |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2009 do 11.3.2014 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
předseda výboru | Ing. František Jašek |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2009 do 11.3.2014 |
Adresa | Staňkova 340/8d, 60200 Brno |
IČO: | 28336950 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Staňkova 8d, Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 4. 2009 |
Sídlo: | Staňkova 340/8, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |