Společenství vlastníků pro dům Špindlerův Mlýn č.p. 104 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Špindlerův Mlýn č.p. 104 (04346858) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 104, 54351 Špindlerův Mlýn. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 9. 2015 Společenství vlastníků pro dům Špindlerův Mlýn č.p. 104 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Špindlerův Mlýn č.p. 104 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Špindlerův Mlýn č.p. 104 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 3. 9. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6439 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04346858 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Špindlerův Mlýn č.p. 104 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.9.2015 |
Zapsána dne: | 3.9.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 104, Špindlerův Mlýn 54351, Česká republika | 3.9.2015 |
---|
předseda výboru | Jiří Hlavatý |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2022 |
Adresa | Nad Závěrkou 492/11, 16900 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Martin Kulhavý Ph.D., MBA |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2022 |
Adresa | Na výsluní 3388/43, 10000 Praha |
člen výboru | Radek Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2022 |
Adresa | Podůlší 2713/3a, 19300 Praha |
člen výboru | Karel Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2016 do 22.9.2022 |
Adresa | Nedvědovo náměstí 527/7, 14700 Praha |
místopředseda výboru | Jiří Hlavatý |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2016 do 22.9.2022 |
Adresa | Nad Závěrkou 492/11, 16900 Praha |
předseda výboru | Miroslav Hraběta |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2016 do 22.9.2022 |
Adresa | Kollárova 2777, 41301 Roudnice nad Labem |
místopředseda výboru | Karel Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 4.3.2016 |
Adresa | Nedvědovo náměstí 527/7, 14700 Praha |
člen výboru | Miroslav Hraběta |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 4.3.2016 |
Adresa | Kollárova 2777, 41301 Roudnice nad Labem |
předseda výboru | Jakub Oktávec |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 4.3.2016 |
Adresa | Urbánkova 3358/43, 14300 Praha |
IČO: | 04346858 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Špindlerův Mlýn č.p. 104 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Špindlerův Mlýn |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 9. 2015 |
Sídlo: | 104, Špindlerův Mlýn 54351 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |