Společenství vlastníků pro dům Slepá 18, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Slepá 18, Brno (02807441) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Slepá 777/18, 61300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 3. 2014 Společenství vlastníků pro dům Slepá 18, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Slepá 18, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Slepá 18, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 3. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10579 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02807441 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Slepá 18, Brno | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.3.2014 |
Zapsána dne: | 25.3.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 25.3.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slepá 777/18, Brno 61300, Česká republika | 25.3.2014 |
---|
Předseda výboru | Mgr. Lukáš Cafourek |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2023 |
Adresa | Slepá 777/18, 61300 Brno |
člen výboru | Mgr. Tomáš Maňas |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2023 |
Adresa | bratří Čapků 386/18, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Zbyněk Strecker Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2023 |
Adresa | 78, 76901 Jankovice |
předseda výboru | Lukáš Cafourek |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2018 do 24.6.2023 |
Adresa | Slepá 777/18, 61300 Brno |
člen výboru | Zbyněk Strecker |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2014 do 24.6.2023 |
Adresa | 78, 76901 Jankovice |
člen výboru | Mgr. Markéta Filipenská |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2018 do 24.6.2023 |
Adresa | Slepá 777/18, 61300 Brno |
předseda výboru | Lukáš Cafourek |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2014 do 4.11.2018 |
Adresa | Sokolská 547, 67555 Hrotovice |
předseda výboru | Lukáš Cafourek |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2014 do 4.11.2018 |
Adresa | Sokolská 547, 67555 Hrotovice |
člen výboru | Mgr. Markéta Borovcová |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2014 do 19.9.2018 |
Adresa | Slepá 777/18, 61300 Brno |
člen výboru | Mgr. Markéta Borovcová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2014 do 29.8.2014 |
Adresa | Krátká 479, 69143 Hlohovec |
IČO: | 02807441 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Slepá 18, Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 3. 2014 |
Sídlo: | Slepá 777/18, Brno 61300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |