Společenství vlastníků pro dům Šanov, Nádražní 262 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Šanov, Nádražní 262 (26971861) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nádražní 262, 67167 Šanov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2005 Společenství vlastníků pro dům Šanov, Nádražní 262 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Šanov, Nádražní 262 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Šanov, Nádražní 262 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 7. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4627 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26971861 | |
Jméno: | Společenství pro dům Šanov, Nádražní 262 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.7.2005 |
Zapsána dne: | 8.7.2005 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 8.7.2005 - 10.6.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 262, Šanov 67167, Česká republika | 31.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 262, Hrušovany nad Jevišovkou 67167, Česká republika | 8.7.2005 - 31.10.2016 |
předseda společenství vlastníků | Lenka Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2022 |
Adresa | Na Výsluní 867, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou |
Předseda společenství vlastníků | František Hél |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2021 do 18.5.2022 |
Adresa | Pod hospodou 375, 67168 Hrabětice |
Předseda společenství vlastníků | František Hél |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2016 do 6.1.2021 |
Adresa | Nádražní 262, 67167 Šanov |
pověřený vlastník | Stanislav Krúpa |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2005 do 4.11.2011 |
Adresa | Nádražní 262, Šanov |
IČO: | 26971861 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Šanov, Nádražní 262 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Šanov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 7. 2005 |
Sídlo: | Nádražní 262, Šanov 67167 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |