Společenství vlastníků pro dům Revoluční 654, Buštěhrad má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Revoluční 654, Buštěhrad (28526449) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Revoluční 654/28, 27343 Buštěhrad. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 3. 2009 Společenství vlastníků pro dům Revoluční 654, Buštěhrad má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Revoluční 654, Buštěhrad nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Revoluční 654, Buštěhrad na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9882 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28526449 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Revoluční 654, Buštěhrad | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.3.2009 |
Zapsána dne: | 7.3.2009 | |
Den vzniku společenství 27.2.2009 | 7.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 654, Buštěhrad 27343, Česká republika | 7.3.2009 |
---|
předseda výboru | František Kristen |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2015 |
Adresa | 186, 78901 Hrabová |
místopředseda výboru | Ondřej Bušek |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2015 |
Adresa | Revoluční 654/28, 27343 Buštěhrad |
člen výboru | Kamila Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2023 |
Adresa | Revoluční 655/30, 27343 Buštěhrad |
člen výboru | Kamila Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 do 24.8.2023 |
Adresa | 7, 41115 Třebenice |
člen výboru | Kamila Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2017 do 5.1.2022 |
Adresa | Revoluční 654/28, 27343 Buštěhrad |
člen výboru | Kamila Šochová |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2015 do 24.8.2017 |
Adresa | Revoluční 654/28, 27343 Buštěhrad |
člen výboru | Ing. Dagmar Schwarzová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2009 do 20.6.2015 |
Adresa | Přístavní 1186/47, 17000 Praha 7 |
člen výboru | Lukáš Hendrych |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2009 do 20.6.2015 |
Adresa | Na Volánové 784/5, 16000 Praha 6 |
předseda výboru | Andrea Bartošová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2009 do 20.6.2015 |
Adresa | Makovského 1147/6, 16300 Praha 6 |
IČO: | 28526449 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Revoluční 654, Buštěhrad |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Buštěhrad |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 3. 2009 |
Sídlo: | Revoluční 654/28, Buštěhrad 27343 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |