Společenství vlastníků pro dům Poděbradova č.p. 1846/10, Nový Jičín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Poděbradova č.p. 1846/10, Nový Jičín (26861771) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Poděbradova 1846/10, 74101 Nový Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 2005 Společenství vlastníků pro dům Poděbradova č.p. 1846/10, Nový Jičín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Poděbradova č.p. 1846/10, Nový Jičín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Poděbradova č.p. 1846/10, Nový Jičín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 6. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4486 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26861771 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Poděbradova č.p. 1846/10, Nový Jičín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.6.2005 |
Zapsána dne: | 7.6.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 7.6.2005 | |
Den vzniku společenství: 21.2.2005 | 7.6.2005 |
místopředseda výboru | Vladimír Jalůvka |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2010 |
Adresa | Poděbradova 1846/10, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Jiří Jakubu |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2010 |
Adresa | Poděbradova 1846/10, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Milan Jurek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2010 |
Adresa | Poděbradova 1846/10, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Radek Lojkásek |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2005 do 8.7.2010 |
Adresa | Poděbradova 1846/10, Nový Jičín |
člen výboru | Jiří Jakubu |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2005 do 8.7.2010 |
Adresa | Poděbradova 1846/10, Nový Jičín |
člen výboru | Božena Faltýnková |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2005 do 8.7.2010 |
Adresa | Poděbradova 1846/10, Nový Jičín |
místopředseda výboru | Vladimír Jalůvka |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2005 do 8.7.2010 |
Adresa | Poděbradova 1846/10, Nový Jičín |
předseda výboru | Milan Jurek |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2005 do 8.7.2010 |
Adresa | Poděbradova 1846/10, Nový Jičín |
IČO: | 26861771 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Poděbradova č.p. 1846/10, Nový Jičín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Nový Jičín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 6. 2005 |
Sídlo: | Poděbradova 1846/10, Nový Jičín 74101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |