Společenství vlastníků pro dům Plasy 491 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Plasy 491 (29159563) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Potoční 491, 33101 Plasy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2012 Společenství vlastníků pro dům Plasy 491 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Plasy 491 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Plasy 491 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 18. 8. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6910 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29159563 | |
Jméno: | Společenství pro dům Plasy 491 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.8.2012 |
Zapsána dne: | 18.8.2012 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 18.8.2012 - 16.2.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Potoční 491, Plasy 33101, Česká republika | 26.10.2015 |
---|
Předseda výboru | Iva Kinclová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2020 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
Člen výboru | Soňa Boříková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2020 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
Člen výboru | Olga Hynešová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2020 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
Místopředseda výboru | Soňa Boříková |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 14.1.2020 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
Člen výboru | Olga Hynešová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 14.1.2020 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
Předseda výboru | Iva Kinclová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 14.1.2020 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
člen výboru | Olga Hynešová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 16.2.2016 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
místopředseda výboru | Soňa Boříková |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 16.2.2016 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
předseda výboru | Iva Kinclová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 16.2.2016 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
člen výboru | Olga Hynešová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 16.2.2016 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
místopředseda výboru | Soňa Boříková |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 16.2.2016 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
předseda výboru | Iva Kinclová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 16.2.2016 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
místopředseda výboru | Soňa Boříková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2012 do 26.10.2015 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
člen výboru | Olga Hynešová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2012 do 26.10.2015 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
předseda výboru | Iva Kinclová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2012 do 26.10.2015 |
Adresa | Potoční 491, 33101 Plasy |
IČO: | 29159563 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Plasy 491 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Plasy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 8. 2012 |
Sídlo: | Potoční 491, Plasy 33101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |