Společenství vlastníků pro dům Nad Akcízem 1 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Nad Akcízem 1 (01654144) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nad Akcízem 1032/1, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 5. 2013 Společenství vlastníků pro dům Nad Akcízem 1 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Nad Akcízem 1 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Nad Akcízem 1 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 5. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 14642 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01654144 | |
Jméno: | Společenství pro dům Nad Akcízem 1032/1, Praha 8 Ďáblice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.5.2013 |
Zapsána dne: | 22.5.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Akcízem 1032/1, Praha 18200, Česká republika | 20.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Nad Akcízem 1032/1, Praha-Ďáblice 18200, Česká republika | 27.5.2013 - 20.11.2015 |
Adresa: | Nad Akcízem 1032/1, Praha 8 18200, Česká republika | 22.5.2013 - 27.5.2013 |
Člen výboru | Petr Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Nad Akcízem 1032/1, 18200 Praha |
Místopředseda výboru | Pavel Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Nad Akcízem 1032/1, 18200 Praha |
Předseda výboru | Vít Holubec |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Nad Akcízem 1032/1, 18200 Praha |
Předseda výboru | Vít Holubec |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 20.11.2015 |
Adresa | Nad Akcízem 1032/1, 18200 Praha 8 |
Místopředseda výboru | Pavel Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 20.11.2015 |
Adresa | Nad Akcízem 1032/1, 18200 Praha |
Člen výboru | Petr Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 20.11.2015 |
Adresa | Nad Akcízem 1032/1, 18200 Praha |
Předseda výboru | Vít Holubec |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 20.11.2015 |
Adresa | Nad Akcízem 1032/1, 18200 Praha |
člen výboru | Pavel Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2013 do 1.10.2014 |
Adresa | U průhonu 1141/2, 17000 Praha 7 |
místopředseda výboru | Vít Holubec |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 1.10.2014 |
Adresa | Nad Akcízem 1032/1, 18200 Praha 8 |
předseda výboru | Tomáš Kneifl |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2014 do 1.10.2014 |
Adresa | Nad Akcízem 1032/1, 18200 Praha 8 |
předseda výboru | Tomáš Kneifl |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2013 do 14.4.2014 |
Adresa | Lodžská 463/8, 18100 Praha 8 |
místopředseda výboru | Vít Holubec |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2013 do 31.10.2013 |
Adresa | Hnězdenská 767/4b, 18100 Praha 8 |
IČO: | 01654144 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Nad Akcízem 1 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Ďáblice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 5. 2013 |
Sídlo: | Nad Akcízem 1032/1, Praha 18200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |