Společenství vlastníků pro dům Na Vršíčkách 2112/11, Plzeň má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Na Vršíčkách 2112/11, Plzeň (03193837) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Vršíčkách 2112/11, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 8. 2014 Společenství vlastníků pro dům Na Vršíčkách 2112/11, Plzeň má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Na Vršíčkách 2112/11, Plzeň nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Na Vršíčkách 2112/11, Plzeň na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 2. 8. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7383 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03193837 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Na Vršíčkách 2112/11, Plzeň | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.8.2014 |
Zapsána dne: | 2.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 2.8.2014 - 18.10.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Vršíčkách 2112/11, Plzeň 30100, Česká republika | 2.8.2014 |
---|
předseda | Vlasta Dryjová |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 |
Adresa | Na Vršíčkách 2112/11, 30100 Plzeň |
předseda společenství vlastníků | Vlasta Dryjová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2014 do 18.10.2019 |
Adresa | Na Vršíčkách 2112/11, 30100 Plzeň |
IČO: | 03193837 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Na Vršíčkách 2112/11, Plzeň |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 11. 2013 |
Sídlo: | Na Vršíčkách 2112/11, Plzeň 30100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |