Společenství vlastníků pro dům Mánesova 661 Hluboká nad Vlt. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Mánesova 661 Hluboká nad Vlt. (28119436) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mánesova 661, 37341 Hluboká nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 2010 Společenství vlastníků pro dům Mánesova 661 Hluboká nad Vlt. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Mánesova 661 Hluboká nad Vlt. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Mánesova 661 Hluboká nad Vlt. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 24. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3417 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28119436 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Mánesova 661 Hluboká nad Vlt. | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.3.2010 |
Zapsána dne: | 24.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mánesova 661, Hluboká nad Vltavou 37341, Česká republika | 19.12.2019 |
---|
předseda společenství vlastníků | Mgr. Lucie Jozová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2023 |
Adresa | Mánesova 661, 37341 Hluboká nad Vltavou |
předseda společenství vlastníků | Mgr. Lucie Jozová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2022 do 23.5.2023 |
Adresa | Mánesova 661, 37341 Hluboká nad Vltavou |
pověřený vlastník | Lucie Jozová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2013 do 4.2.2022 |
Adresa | Mánesova 661, 37341 Hluboká nad Vltavou |
pověřený vlastník | Mgr. Tomáš Faber |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 30.8.2013 |
Adresa | Mánesova 661, 37341 Hluboká nad Vltavou |
IČO: | 28119436 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Mánesova 661 Hluboká nad Vlt. |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Hluboká nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 3. 2010 |
Sídlo: | Mánesova 661, Hluboká nad Vltavou 37341 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |