Společenství vlastníků pro dům Machátova 344/26, Olomouc má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Machátova 344/26, Olomouc (27779645) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Machátova 344/26, 78301 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 10. 2006 Společenství vlastníků pro dům Machátova 344/26, Olomouc má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Machátova 344/26, Olomouc nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Machátova 344/26, Olomouc na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 10. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5238 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27779645 | |
Jméno: | Společenství pro dům Machátova 344/26, Olomouc | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.10.2006 |
Zapsána dne: | 26.10.2006 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 19.7.2014 - 7.1.2017 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2006 - Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 26.10.2006 - 7.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Machátova 344/26, Olomouc 78301, Česká republika | 26.10.2006 |
---|
předseda výboru | Marie Roháčová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2020 |
Adresa | Machátova 344/26, 78301 Olomouc |
místopředseda výboru | Tereza Drexlerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2020 |
Adresa | Machátova 344/26, 78301 Olomouc |
člen výboru | Kristián Holibka |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2020 |
Adresa | Kyselovská 293/102, 78301 Olomouc |
člen výboru | Hildegarda Hrušková |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 4.2.2020 |
Adresa | Denisova 305/23, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Marie Roháčová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 4.2.2020 |
Adresa | Machátova 344/26, 78301 Olomouc |
místopředseda výboru | Jaroslav Otevřel |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 2.4.2019 |
Adresa | Machátova 344/26, 78301 Olomouc |
člen výboru | Hildegarda Hrušková |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2011 do 19.7.2014 |
Adresa | Denisova 305/23, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Marie Roháčová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2006 do 19.7.2014 |
Adresa | Machátova 344/26, 78301 Olomouc |
místopředseda výboru | Jaroslav Otevřel |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2006 do 19.7.2014 |
Adresa | Machátova 344/26, 78301 Olomouc |
člen výboru | Jarmila Recová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2006 do 13.7.2011 |
Adresa | Machátova 344/26, 78301 Olomouc |
IČO: | 27779645 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Machátova 344/26, Olomouc |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 10. 2006 |
Sídlo: | Machátova 344/26, Olomouc 78301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |