Společenství vlastníků pro dům Luká 65 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Luká 65 (27834859) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 65, 78324 Luká. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 2008 Společenství vlastníků pro dům Luká 65 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Luká 65 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Luká 65 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 3. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10044 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27834859 | |
Jméno: | Společenství pro dům Luká 65 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.3.2008 |
Zapsána dne: | 5.3.2008 | |
Den vzniku společenství: 04.05.2007 | 5.3.2008 - 14.4.2016 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 5.3.2008 - 14.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 65, Luká 78324, Česká republika | 23.11.2016 |
---|
Předseda výboru | Iveta Muzikantová |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | 65, 78324 Luká |
Místopředseda výboru | Věra Žatková |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | 65, 78324 Luká |
Člen výboru | Pavlína Bačuvčíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | 65, 78324 Luká |
člen výboru | Iveta Muzikantová |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2016 do 17.1.2023 |
Adresa | 65, 78324 Luká |
místopředseda výboru | Zdenka Crháková |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2016 do 17.1.2023 |
Adresa | 65, 78324 Luká |
předseda výboru | Dušan Sedlář |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2016 do 17.1.2023 |
Adresa | 65, 78324 Luká |
místopředseda výboru | Zdenka Crháková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2008 do 14.4.2016 |
Adresa | 65, 78324 Luká |
člen výboru | Iveta Muzikantová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2008 do 14.4.2016 |
Adresa | 65, 78324 Luká |
předseda výboru | Dušan Sedlář |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2008 do 14.4.2016 |
Adresa | 65, 78324 Luká |
IČO: | 27834859 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Luká 65 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Luká |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 3. 2008 |
Sídlo: | 65, Luká 78324 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |