Společenství vlastníků pro dům Lublaňská 1539/6, Praha 2 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Lublaňská 1539/6, Praha 2 (27589081) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Lublaňská 1539/6, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 9. 2006 Společenství vlastníků pro dům Lublaňská 1539/6, Praha 2 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Lublaňská 1539/6, Praha 2 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Lublaňská 1539/6, Praha 2 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 9. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6982 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27589081 | |
Jméno: | Společenství pro dům Lublaňská 1539/6, Praha 2 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.9.2006 |
Zapsána dne: | 12.9.2006 | |
Den vzniku společenství: 23.5.2006 | 12.9.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lublaňská 1539/6, Praha 2 12000, Česká republika | 12.9.2006 |
---|
člen výboru | Sergey Danilochkin |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2006 |
Adresa | Lublaňská 1539/6, 12000 Praha 2 |
předseda výboru | Zuzana Štěpanovská |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2006 |
Adresa | Za Prachárnou 4274/13, 58601 Jihlava |
člen výboru | Jiří Lupač |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2016 |
Adresa | U Žebračky 2843/28, 75002 Přerov |
místopředseda výboru | Jaroslava Mažgutová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 |
Adresa | Lublaňská 1539/6, 12000 Praha |
předseda výboru | Sergey Danilochkin |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 |
Adresa | Lublaňská 1539/6, 12000 Praha |
člen výboru | Zdeněk Věrný |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 |
Adresa | Lublaňská 1539/6, 12000 Praha |
předseda výboru | Zuzana Štěpanovská |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2006 do 12.1.2017 |
Adresa | Za Prachárnou 4274/13, 58601 Jihlava |
člen výboru | Sergey Danilochkin |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2006 do 12.1.2017 |
Adresa | Lublaňská 1539/6, 12000 Praha 2 |
člen výboru | Jiří Lupač |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2016 do 12.1.2017 |
Adresa | U Žebračky 2843/28, 75002 Přerov |
člen výboru | Jiří Lupač |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2006 do 18.11.2016 |
Adresa | U Žebračky 2843/28, 75002 Přerov |
IČO: | 27589081 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Lublaňská 1539/6, Praha 2 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 9. 2006 |
Sídlo: | Lublaňská 1539/6, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |