Společenství vlastníků pro dům Lipovec 250, 275 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Lipovec 250, 275 (27734269) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 275, 67915 Lipovec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 6. 2007 Společenství vlastníků pro dům Lipovec 250, 275 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Lipovec 250, 275 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Lipovec 250, 275 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5739 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27734269 | |
Jméno: | Společenství pro dům Lipovec 250, 275 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.6.2007 |
Zapsána dne: | 22.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 275, Lipovec 67915, Česká republika | 17.10.2016 |
---|
Předseda výboru | Jaroslava Štéblová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2022 |
Adresa | 275, 67915 Lipovec |
Místopředseda výboru | Anna Nejezchlebová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2022 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
Člen výboru | Věra Bejčková |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2022 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
místopředseda výboru | Anna Nejezchlebová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 4.10.2022 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
člen výboru | Věra Bejčková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 4.10.2022 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
předseda výboru | Jaroslava Štéblová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 4.10.2022 |
Adresa | 275, 67915 Lipovec |
místopředseda výboru | Anna Nejezchlebová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 4.4.2017 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
člen výboru | Vlasta Zouharová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 4.4.2017 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
místopředseda výboru | Anna Nejezchlebová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 4.4.2017 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
člen výboru | Vlasta Zouharová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 4.4.2017 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
předseda výboru | Jaroslava Štéblová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 4.4.2017 |
Adresa | 275, 67915 Lipovec |
předseda výboru | Jaroslava Štéblová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 4.4.2017 |
Adresa | 275, 67915 Lipovec |
člen výboru | Vlasta Zouharová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2012 do 17.10.2016 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
místopředseda výboru | Anna Nejezchlebová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2012 do 17.10.2016 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
předseda výboru | Jaroslava Štéblová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2012 do 17.10.2016 |
Adresa | 275, 67915 Lipovec |
předseda výboru | Jaroslava Štéblová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2007 do 4.4.2012 |
Adresa | 275, 67915 Lipovec |
člen výboru | Vlasta Zouharová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2007 do 4.4.2012 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
místopředseda výboru | Anna Nejezchlebová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2007 do 4.4.2012 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
místopředseda výboru | Anna Nejezchlebová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2007 do 2.10.2007 |
Adresa | 250, 67915 Lipovec |
IČO: | 27734269 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Lipovec 250, 275 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Lipovec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 6. 2007 |
Sídlo: | 275, Lipovec 67915 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |