Společenství vlastníků pro dům Legií 202, Terezín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Legií 202, Terezín (28692161) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Legií 202, 41155 Terezín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 3. 2009 Společenství vlastníků pro dům Legií 202, Terezín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Legií 202, Terezín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Legií 202, Terezín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 7. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4576 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28692161 | |
Jméno: | Společenství pro dům Legií 202 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.3.2009 |
Zapsána dne: | 7.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Legií 202, Terezín 41155, Česká republika | 8.11.2016 |
---|
Předseda výboru | Jan Ebringer |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 |
Adresa | Legií 202, 41155 Terezín |
Místopředseda výboru | Martin Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 |
Adresa | Legií 202, 41155 Terezín |
Člen výboru | Mgr. Helena Kotová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 |
Adresa | Legií 202, 41155 Terezín |
Člen výboru | Martin Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2016 do 16.7.2019 |
Adresa | Legií 202, 41155 Terezín |
Místopředseda výboru | Arnošt Biener |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2016 do 16.7.2019 |
Adresa | Nerudova 1381/54, 41201 Litoměřice |
Předseda výboru | Jan Ebringer |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2016 do 16.7.2019 |
Adresa | Legií 202, 41155 Terezín |
Místopředseda výboru | Arnošt Biener |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2009 do 8.11.2016 |
Adresa | Máchova 178, 41155 Terezín |
Člen výboru | Martin Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2009 do 8.11.2016 |
Adresa | Náměstí ČSA 216, 41155 Terezín |
Předseda výboru | Jan Ebringer |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2009 do 8.11.2016 |
Adresa | Legií 202, 41155 Terezín |
IČO: | 28692161 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Legií 202, Terezín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Terezín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 3. 2009 |
Sídlo: | Legií 202, Terezín 41155 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |