Společenství vlastníků pro dům Krokova 792, město Děčín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Krokova 792, město Děčín (28746112) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Krokova 792/25, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2011 Společenství vlastníků pro dům Krokova 792, město Děčín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Krokova 792, město Děčín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Krokova 792, město Děčín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 18. 8. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5550 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28746112 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Krokova 792, město Děčín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.8.2011 |
Zapsána dne: | 18.8.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krokova 792/25, Děčín 40502, Česká republika | 28.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Krokova 792, Děčín I 40502, Česká republika | 18.8.2011 - 28.10.2016 |
Předseda výboru | Pavlína Kyralová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2023 |
Adresa | Krokova 792/25, 40502 Děčín |
Místopředseda výboru | Jiřina Klivanová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2023 |
Adresa | Krokova 792/25, 40502 Děčín |
Člen výboru | Vilém Ludwig |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2023 |
Adresa | Krokova 792/25, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Pavlína Kyralová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2020 do 8.11.2023 |
Adresa | Krokova 792/25, 40502 Děčín |
Místopředseda výboru | Silvie Ludwigová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2020 do 8.11.2023 |
Adresa | Loubská 33/51, 40502 Děčín |
Člen výboru | Jiřina Klivanová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2020 do 8.11.2023 |
Adresa | Krokova 792/25, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Pavlína Kyralová |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2016 do 16.9.2020 |
Adresa | Krokova 792/25, 40502 Děčín |
místopředseda výboru | Silvie Ludwigová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2020 do 16.9.2020 |
Adresa | Loubská 33/51, 40502 Děčín |
místopředseda výboru | Silvie Ludwigová |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2016 do 24.4.2020 |
Adresa | Krokova 792/25, 40502 Děčín |
Člen výboru | Květa Kyralová |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2016 do 26.11.2019 |
Adresa | Krokova 792/25, 40502 Děčín |
Místopředseda výboru | Silvie Ludwigová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2011 do 28.10.2016 |
Adresa | Krokova 826/15, 40502 Děčín I |
Člen výboru | Květa Kyralová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2011 do 28.10.2016 |
Adresa | Krokova 792/25, 40502 Děčín I |
Předseda výboru | Jiřina Tenková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2011 do 28.10.2016 |
Adresa | Krokova 792/25, 40502 Děčín I |
IČO: | 28746112 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Krokova 792, město Děčín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 8. 2011 |
Sídlo: | Krokova 792/25, Děčín 40502 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |