Společenství vlastníků pro dům Křižíkova 2850 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Křižíkova 2850 (28568303) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Křižíkova 2850/6, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 12. 2008 Společenství vlastníků pro dům Křižíkova 2850 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Křižíkova 2850 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Křižíkova 2850 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 12. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6385 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28568303 | |
Jméno: | Společenství pro dům Křižíkova 2850 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.12.2008 |
Zapsána dne: | 10.12.2008 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 5.2.2014 - 15.12.2014 | |
Den vzniku společenství: 4.3.2008 | 10.12.2008 - 5.2.2014 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 10.12.2008 - 5.2.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křižíkova 2850/6, Ostrava 70200, Česká republika | 5.2.2014 |
---|
předseda výboru | Ing. Sylva Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2023 |
Adresa | Křižíkova 2850/6, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Martin Markov |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2023 |
Adresa | Křižíkova 2850/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | Tomáš Illéš |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2023 |
Adresa | Křižíkova 2850/6, 70200 Ostrava |
předseda společenství vlastníků | Ing. Petr Kubát |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 do 17.5.2023 |
Adresa | Křižíkova 2850/6, 70200 Ostrava |
předseda společenství vlastníků | Petr Kubát |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2014 do 1.3.2023 |
Adresa | Křižíkova 2850/6, 70200 Ostrava |
pověřený vlastník | Petr Kubát |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2014 do 15.12.2014 |
Adresa | Křižíkova 2850/6, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Pavel Kopřiva |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2008 do 5.2.2014 |
Adresa | Křižíkova 2850/6, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Ing. Sylva Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2008 do 5.2.2014 |
Adresa | Křižíkova 2850/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | Petr Kubát |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2012 do 5.2.2014 |
Adresa | Příční 765/8, 69145 Podivín |
člen výboru | Vincenc Chadraba |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2008 do 25.8.2012 |
Adresa | Křižíkova 2850/6, 70200 Ostrava |
IČO: | 28568303 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Křižíkova 2850 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 12. 2008 |
Sídlo: | Křižíkova 2850/6, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |