Společenství vlastníků pro dům Krásná Hora n. Vlt. 174 a 175 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Krásná Hora n. Vlt. 174 a 175 (01532448) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 175, 26256 Krásná Hora nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 4. 2013 Společenství vlastníků pro dům Krásná Hora n. Vlt. 174 a 175 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Krásná Hora n. Vlt. 174 a 175 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Krásná Hora n. Vlt. 174 a 175 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 4. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 14526 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01532448 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Krásná Hora n. Vlt. 174 a 175 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.4.2013 |
Zapsána dne: | 16.4.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 175, Krásná Hora nad Vltavou 26256, Česká republika | 16.4.2013 |
---|
předseda výboru | Josef Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2023 |
Adresa | 175, 26256 Krásná Hora nad Vltavou |
místopředseda výboru | Jaroslav Batovec |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2023 |
Adresa | 175, 26256 Krásná Hora nad Vltavou |
člen výboru | Stanislava Vokrouhlíková |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2023 |
Adresa | 84, 26401 Křepenice |
předseda výboru | Josef Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2018 do 27.7.2023 |
Adresa | 175, 26256 Krásná Hora nad Vltavou |
člen výboru | Stanislava Vokrouhlíková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2020 do 27.7.2023 |
Adresa | 84, 26401 Křepenice |
místopředseda výboru | Jaroslav Batovec |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2020 do 27.7.2023 |
Adresa | 174, 26256 Krásná Hora nad Vltavou |
místopředseda výboru | Josef Marchevka |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2018 do 24.11.2020 |
Adresa | 174, 26256 Krásná Hora nad Vltavou |
člen výboru | Jaroslav Batovec |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2018 do 24.11.2020 |
Adresa | 175, 26256 Krásná Hora nad Vltavou |
předseda výboru | Josef Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2013 do 25.7.2018 |
Adresa | 175, 26256 Krásná Hora nad Vltavou |
místopředseda výboru | Josef Marchevka |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2013 do 25.7.2018 |
Adresa | 174, 26256 Krásná Hora nad Vltavou |
člen výboru | Jaroslav Batovec |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2013 do 25.7.2018 |
Adresa | 175, 26256 Krásná Hora nad Vltavou |
IČO: | 01532448 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Krásná Hora n. Vlt. 174 a 175 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Krásná Hora nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 4. 2013 |
Sídlo: | 175, Krásná Hora nad Vltavou 26256 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |