Společenství vlastníků pro dům Koterovská č.p. 1217, Plzeň má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Koterovská č.p. 1217, Plzeň (08228531) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Koterovská 1217/85a, 32600 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 6. 2019 Společenství vlastníků pro dům Koterovská č.p. 1217, Plzeň má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Koterovská č.p. 1217, Plzeň nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Koterovská č.p. 1217, Plzeň na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 4. 6. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8511 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08228531 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Koterovská č.p. 1217, Plzeň | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.6.2019 |
Zapsána dne: | 4.6.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Koterovská 1217/85a, Plzeň 32600, Česká republika | 4.6.2019 |
---|
Předseda výboru | Eva Raichlová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2021 |
Adresa | Elišky Krásnohorské 746/34, 32300 Plzeň |
člen výboru | Pavel Šmaus |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2021 |
Adresa | 20, 33151 Jarov |
člen výboru | Tereza Hoťková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2021 |
Adresa | Elišky Krásnohorské 746/34, 32300 Plzeň |
Předseda výboru | Mgr. Lenka Zajícová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2020 do 23.10.2021 |
Adresa | Koterovská 1217/85b, 32600 Plzeň |
člen výboru | David Havránek |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2020 do 23.10.2021 |
Adresa | Vinohradská 575/11, 30100 Plzeň |
člen výboru | Lucie Králik Charuzová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2020 do 23.10.2021 |
Adresa | Koterovská 1217/85b, 32600 Plzeň |
IČO: | 08228531 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Koterovská č.p. 1217, Plzeň |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 2-Slovany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 6. 2019 |
Sídlo: | Koterovská 1217/85a, Plzeň 32600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |