Společenství vlastníků pro dům Korunní 906/52 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Korunní 906/52 (28652622) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Korunní 906/52, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 4. 2011 Společenství vlastníků pro dům Korunní 906/52 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Korunní 906/52 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Korunní 906/52 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 4. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7224 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28652622 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Korunní 906/52 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.4.2011 |
Zapsána dne: | 5.4.2011 | |
Den vzniku společenství: 10.2.2011 | 5.4.2011 - 25.11.2015 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek pověřený vlastník | 5.4.2011 - 14.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korunní 906/52, Ostrava 70900, Česká republika | 25.11.2015 |
---|
předseda společenství vlastníků | Ing. Miroslava Jezerská |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2017 |
Adresa | Korunní 906/52, 70900 Ostrava |
pověřený vlastník | Ing. Miroslava Jezerská |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 |
Adresa | Korunní 906/52, 70900 Ostrava |
pověřený vlastník | Ing. Miroslava Jezerská |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 14.3.2017 |
Adresa | Korunní 906/52, 70900 Ostrava |
pověřený vlastník | Ing. Miroslava Jezerská |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2011 do 25.11.2015 |
Adresa | Korunní 906/52, 70900 Ostrava |
IČO: | 28652622 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Korunní 906/52 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 4. 2011 |
Sídlo: | Korunní 906/52, Ostrava 70900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |