Společenství vlastníků pro dům Karla Hynka Máchy 1619 ve Frýdku-Místku má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Karla Hynka Máchy 1619 ve Frýdku-Místku (26798077) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Karla Hynka Máchy 1619, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 3. 2003 Společenství vlastníků pro dům Karla Hynka Máchy 1619 ve Frýdku-Místku má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Karla Hynka Máchy 1619 ve Frýdku-Místku nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Karla Hynka Máchy 1619 ve Frýdku-Místku na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2672 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26798077 | |
Jméno: | Společenství Dům 1619 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.3.2003 |
Zapsána dne: | 22.3.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 22.3.2003 - 28.12.2013 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 22.3.2003 - 20.2.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karla Hynka Máchy 1619, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 28.12.2013 |
---|---|---|
Adresa: | ulice K. H. Máchy 1619, Frýdek-Místek 73802, Česká republika | 22.3.2003 - 28.12.2013 |
předseda společenství vlastníků | Mgr. Martina Nowáková |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 |
Adresa | Pod Zámečkem 3344, 73801 Frýdek-Místek |
Martina Nowáková | |
Ve funkci | od 28.12.2013 do 20.2.2016 |
Adresa | Pod Zámečkem 3344, 73801 Frýdek-Místek |
pověřený vlastník | Ing. Vladimír Votava |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2003 do 28.12.2013 |
Adresa | K. H. Máchy 1619, Frýdek-Místek |
IČO: | 26798077 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Karla Hynka Máchy 1619 ve Frýdku-Místku |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 3. 2003 |
Sídlo: | Karla Hynka Máchy 1619, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |