Společenství vlastníků pro dům I. Olbrachta 5, 7, Hodonín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům I. Olbrachta 5, 7, Hodonín (29281458) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese I. Olbrachta 2982/7, 69501 Hodonín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 2011 Společenství vlastníků pro dům I. Olbrachta 5, 7, Hodonín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům I. Olbrachta 5, 7, Hodonín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům I. Olbrachta 5, 7, Hodonín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 17. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8786 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29281458 | |
Jméno: | Společenství pro dům I. Olbrachta 5, 7, Hodonín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.6.2011 |
Zapsána dne: | 17.6.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | I. Olbrachta 2982/7, Hodonín 69501, Česká republika | 13.5.2014 |
---|
předseda výboru | Marta Tylová |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2022 |
Adresa | I. Olbrachta 2982/7, 69501 Hodonín |
člen výboru | Ing. Lenka Michalcová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2020 |
Adresa | I. Olbrachta 2982/7, 69501 Hodonín |
člen výboru | Jakub Gajdušík |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2020 |
Adresa | I. Olbrachta 2983/5, 69501 Hodonín |
předseda výboru | Marta Blechová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2020 do 21.9.2022 |
Adresa | I. Olbrachta 2982/7, 69501 Hodonín |
člen výboru | Zdenko Bouchal |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 10.10.2020 |
Adresa | I. Olbrachta 2983/5, 69501 Hodonín |
člen výboru | Jakub Gajdušík |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 10.10.2020 |
Adresa | I. Olbrachta 2983/5, 69501 Hodonín |
předseda výboru | Alexander Lopuch |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 10.10.2020 |
Adresa | I. Olbrachta 2983/5, 69501 Hodonín |
předseda výboru | Alexander Lopuch |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 13.1.2017 |
Adresa | U Trati 306, 69602 Ratíškovice |
předseda výboru | Alexander Lopuch |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 13.1.2017 |
Adresa | U Trati 306, 69602 Ratíškovice |
člen výboru | Jakub Gajdušík |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2014 do 21.3.2016 |
Adresa | I. Olbrachta 2983/5, 69501 Hodonín |
člen výboru | Zdenko Bouchal |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2014 do 21.3.2016 |
Adresa | I. Olbrachta 2983/5, 69501 Hodonín |
předseda výboru | Ing. Lenka Michalcová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2014 do 21.3.2016 |
Adresa | I. Olbrachta 2982/7, 69501 Hodonín |
předseda výboru | Ing. Lenka Michalcová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2011 do 13.5.2014 |
Adresa | I. Olbrachta 2982/7, 69501 Hodonín |
člen výboru | Zdenko Bouchal |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2011 do 13.5.2014 |
Adresa | I. Olbrachta 2983/5, 69501 Hodonín |
člen výboru | Mgr. Boris Hurban |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2011 do 13.5.2014 |
Adresa | Pri Štadióne 1383, 90841 Šaštín-Stráže |
IČO: | 29281458 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům I. Olbrachta 5, 7, Hodonín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Hodonín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 6. 2011 |
Sídlo: | I. Olbrachta 2982/7, Hodonín 69501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |