Společenství vlastníků pro dům Hrázka 618/32 v Brně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Hrázka 618/32 v Brně (29226597) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hrázka 618/32, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2010 Společenství vlastníků pro dům Hrázka 618/32 v Brně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Hrázka 618/32 v Brně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Hrázka 618/32 v Brně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7989 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29226597 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Hrázka 618/32 v Brně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.7.2010 |
Zapsána dne: | 8.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hrázka 618/32, Brno 62100, Česká republika | 3.11.2015 |
---|
Předseda výboru | Ing Petr Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2020 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
Člen výboru | Karel Šmejkal |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2020 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
Místopředseda výboru | Ing Jiří Tobola |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2021 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
Místopředseda výboru | JUDr.Ing. Radovan Dávid Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2020 do 3.8.2021 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
člen výboru | Ing. Petr Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 30.6.2020 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
předseda výboru | Ing. Aleš Hladílek |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 30.6.2020 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
místopředseda výboru | JUDr. Ing. Radovan Dávid Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 30.6.2020 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
místopředseda výboru | JUDr. Ing. Radovan Dávid Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2012 do 3.11.2015 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
předseda | Ing. Aleš Hladílek |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 3.11.2015 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
člen | Ing. Petr Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 3.11.2015 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
předseda výboru | Ing. Martin Krištof |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2012 do 9.8.2014 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
člen výboru | Aleš Hladílek |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2013 do 9.8.2014 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
člen výboru | Martin Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2012 do 11.7.2013 |
Adresa | Špitálka 252/7, 60200 Brno |
předseda výboru | Martin Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2010 do 16.11.2012 |
Adresa | Špitálka 252/7, 61500 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Jiří Dřínovský Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2010 do 16.11.2012 |
Adresa | Hrázka 618/32, 62100 Brno |
člen výboru | Mgr. Dagmar Lahnerová |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2010 do 16.11.2012 |
Adresa | Malý Koloredov 761, 73801 Frýdek - Místek |
IČO: | 29226597 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Hrázka 618/32 v Brně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Medlánky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 7. 2010 |
Sídlo: | Hrázka 618/32, Brno 62100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |