Společenství vlastníků pro dům Dukelských hrdinů čp. 102, čp. 103 a čp. 351 ve Žluticích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Dukelských hrdinů čp. 102, čp. 103 a čp. 351 ve Žluticích (04195027) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dukelských hrdinů 351, 36452 Žlutice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 7. 2015 Společenství vlastníků pro dům Dukelských hrdinů čp. 102, čp. 103 a čp. 351 ve Žluticích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Dukelských hrdinů čp. 102, čp. 103 a čp. 351 ve Žluticích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Dukelských hrdinů čp. 102, čp. 103 a čp. 351 ve Žluticích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 15. 7. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7625 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04195027 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Dukelských hrdinů čp. 102, čp. 103 a čp. 351 ve Žluticích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.7.2015 |
Zapsána dne: | 15.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dukelských hrdinů 351, Žlutice 36452, Česká republika | 15.7.2015 |
---|
Člen výboru | Jaroslav Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2015 |
Adresa | Dukelských hrdinů 103, 36452 Žlutice |
Předseda výboru | Jana Profantová |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2016 |
Adresa | Dukelských hrdinů 351, 36452 Žlutice |
Předseda výboru | Jana Profantová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 8.12.2016 |
Adresa | 66, 36452 Pšov |
Předseda výboru | Jana Profantová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 8.12.2016 |
Adresa | 66, 36452 Pšov |
Člen výboru | Jaroslav Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 24.7.2015 |
Adresa | Dukelských hrdinů 102, 36452 Žlutice |
IČO: | 04195027 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Dukelských hrdinů čp. 102, čp. 103 a čp. 351 ve Žluticích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Žlutice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 7. 2015 |
Sídlo: | Dukelských hrdinů 351, Žlutice 36452 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |