Společenství vlastníků pro dům Dukelská 148 a 149, Broumov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Dukelská 148 a 149, Broumov (72533579) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dukelská 148, 55001 Broumov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 3. 2011 Společenství vlastníků pro dům Dukelská 148 a 149, Broumov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Dukelská 148 a 149, Broumov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Dukelská 148 a 149, Broumov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 11. 3. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5283 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72533579 | |
Jméno: | Společenství pro dům Dukelská 148 a 149 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.3.2011 |
Zapsána dne: | 11.3.2011 | |
orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 11.3.2011 - 5.3.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dukelská 148, Broumov 55001, Česká republika | 14.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dukelská 148, Broumov 55001, Česká republika | 11.3.2011 - 14.11.2016 |
Předseda výboru | Vladimír Stiller |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Dukelská 149, 55001 Broumov |
Místopředseda výboru | Petr Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
Člen výboru | Ludmila Ševcová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
Člen výboru | Blanka Brahová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Dukelská 149, 55001 Broumov |
předseda výboru | Vladimír Stiller |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2018 do 15.2.2024 |
Adresa | Dukelská 149, 55001 Broumov |
místopředseda výboru | Petr Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2020 do 15.2.2024 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
člen výboru | Monika Pancnerová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2020 do 15.2.2024 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
člen výboru | Blanka Brahová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2018 do 15.2.2024 |
Adresa | Dukelská 149, 55001 Broumov |
člen výboru | Ludmila Ševcová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2018 do 15.2.2024 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
člen výboru | Monika Pancnerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2020 do 8.3.2020 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
místopředseda výboru | Monika Pancnerová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2018 do 5.3.2020 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
člen výboru | Pavel Saukel |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2018 do 10.8.2018 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
člen výboru | Pavel Saukel |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2013 do 11.4.2018 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
předseda výboru | Vladimír Stiller |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2013 do 11.4.2018 |
Adresa | Dukelská 149, 55001 Broumov |
člen výboru | Blanka Brahová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 11.4.2018 |
Adresa | Dukelská 149, 55001 Broumov |
místopředseda výboru | Jiří Chalupníček |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 11.4.2018 |
Adresa | Dukelská 149, 55001 Broumov |
člen výboru | Monika Pancnerová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 do 11.4.2018 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
člen výboru | Monika Němečková |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 2.2.2017 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
místopředseda výboru | Jiří Chalupníček |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2011 do 14.11.2016 |
Adresa | Dukelská 149, 55001 Broumov |
člen výboru | Blanka Brahová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2011 do 14.11.2016 |
Adresa | Dukelská 149, 55001 Broumov |
člen výboru | Monika Němečková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2011 do 14.11.2016 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
člen výboru | Vladimír Stiller |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2011 do 6.2.2013 |
Adresa | Dukelská 149, 55001 Broumov |
předseda výboru | Petra Ehlová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2011 do 6.2.2013 |
Adresa | Dukelská 148, 55001 Broumov |
IČO: | 72533579 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Dukelská 148 a 149, Broumov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Broumov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 11. 2010 |
Sídlo: | Dukelská 148, Broumov 55001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |