Společenství vlastníků pro dům čp. 771 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům čp. 771 (26091186) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Riegrova 771, 38801 Blatná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 7. 2005 Společenství vlastníků pro dům čp. 771 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům čp. 771 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům čp. 771 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 5. 7. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1950 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26091186 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům čp. 771 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.7.2005 |
Zapsána dne: | 5.7.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Riegrova 771, Blatná 38801, Česká republika | 21.6.2019 |
---|
předseda výboru | Drahomíra Merhautová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2019 |
Adresa | Riegrova 771, 38801 Blatná |
místopředseda výboru | Josef Kuděj |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2019 |
Adresa | Riegrova 771, 38801 Blatná |
člen výboru | Josef Kuděj |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2017 do 11.10.2019 |
Adresa | Riegrova 771, 38801 Blatná |
předseda výboru | Drahomíra Merhautová |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2019 do 11.10.2019 |
Adresa | Riegrova 771, 38801 Blatná |
místopředseda výboru | Jiří Pyšno |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2005 do 21.6.2019 |
Adresa | Riegrova 771, 38801 Blatná |
předseda výboru | Drahomíra Merhautová |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2005 do 21.6.2019 |
Adresa | Riegrova 771, 38801 Blatná |
člen výboru | Josef Kuděj |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2005 do 22.6.2017 |
Adresa | Riegrova 771, 38801 Blatná |
IČO: | 26091186 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům čp. 771 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Blatná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 7. 2005 |
Sídlo: | Riegrova 771, Blatná 38801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |