Společenství vlastníků pro dům čp. 70, Na Studních, Kutná Hora má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům čp. 70, Na Studních, Kutná Hora (27563561) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Studních 70, 28401 Kutná Hora. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 8. 2006 Společenství vlastníků pro dům čp. 70, Na Studních, Kutná Hora má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům čp. 70, Na Studních, Kutná Hora nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům čp. 70, Na Studních, Kutná Hora na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6781 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27563561 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 70, ulice Na Studních, Kutná Hora, PSČ 284 01 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.8.2006 |
Zapsána dne: | 10.8.2006 | |
Den vzniku: 1.7.2000 | 10.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Studních 70, Kutná Hora 28401, Česká republika | 10.8.2006 |
---|
člen výboru | Iva Kubicová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2023 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
místopředseda výboru | Jiří Podnecký |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2022 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
předseda výboru | Ivan Kapusta |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2023 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
předseda výboru | Ivan Kapusta |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2010 do 2.3.2023 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Iva Kubicová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 8.1.2023 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
místopředseda výboru | Jiří Podnecký |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 3.11.2022 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
předseda výboru | Jaroslav Ryšánek |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2009 do 31.12.2010 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Ivan Kapusta |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 31.12.2010 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Stanislav Kufr |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 31.12.2010 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
místopředseda výboru | Josef Blažej |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2006 do 29.7.2009 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Iva Kubicová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2006 do 29.7.2009 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Alena Klovrzová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2006 do 14.2.2009 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Jaroslav Ryšánek |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2006 do 14.2.2009 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
předseda výboru | Vladimír Hacar |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2006 do 14.2.2009 |
Adresa | Na Studních 70, 28401 Kutná Hora |
IČO: | 27563561 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům čp. 70, Na Studních, Kutná Hora |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Kutná Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 8. 2006 |
Sídlo: | Na Studních 70, Kutná Hora 28401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |