Společenství vlastníků pro dům čp. 67 v Miloňovicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům čp. 67 v Miloňovicích (28136993) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 67, 38601 Miloňovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 2011 Společenství vlastníků pro dům čp. 67 v Miloňovicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům čp. 67 v Miloňovicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům čp. 67 v Miloňovicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 6. 5. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3711 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28136993 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům čp. 67 v Miloňovicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.5.2011 |
Zapsána dne: | 6.5.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 67, Miloňovice 38601, Česká republika | 14.5.2016 |
---|
člen výboru | Jaromír Kruliš |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2016 do 23.2.2019 |
Adresa | 67, 38601 Miloňovice |
místopředseda výboru | Bc. Helena Kašová |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2016 do 23.2.2019 |
Adresa | 67, 38601 Miloňovice |
předseda výboru | Kristýna Charvátová |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2016 do 23.2.2019 |
Adresa | 67, 38601 Miloňovice |
místopředseda | Josef Frčka |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 67, 38601 Miloňovice |
člen | Jaromír Kruliš |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 67, 38601 Miloňovice |
předseda | Kristýna Charvátová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 67, 38601 Miloňovice |
IČO: | 28136993 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům čp. 67 v Miloňovicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Miloňovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 5. 2011 |
Sídlo: | 67, Miloňovice 38601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |