Společenství vlastníků pro dům čp. 537 na ulici Fryčajova v Brně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům čp. 537 na ulici Fryčajova v Brně (26897075) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Fryčajova 537/157, 61400 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 6. 2003 Společenství vlastníků pro dům čp. 537 na ulici Fryčajova v Brně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům čp. 537 na ulici Fryčajova v Brně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům čp. 537 na ulici Fryčajova v Brně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3632 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26897075 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům čp. 537 na ulici Fryčajova v Brně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.6.2003 |
Zapsána dne: | 26.6.2003 | |
Den vzniku společenství: 04.12.2002 | 26.6.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fryčajova 537/157, Brno 61400, Česká republika | 6.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Fryčajova čp. 537, Brno 62200, Česká republika | 26.6.2003 - 6.12.2014 |
člen výboru | Věra Elblová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2019 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
místopředseda výboru | Zdeňka Altová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2019 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
člen výboru | Ing. Jana Doležalová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2019 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
Předseda výboru | Bc. Ing. Šárka Slámová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2021 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
člen výboru | ing. Hana Baráková |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2021 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
předseda výboru | Bc. Ing. Šárka Slámová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2016 do 20.5.2021 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
člen výboru | Hana Baráková |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2016 do 20.5.2021 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
Člen výboru | Martin Borusík |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2014 do 13.7.2019 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
Místopředseda výboru | Zdeňka Altová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2014 do 13.7.2019 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
Člen výboru | Věra Elblová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2014 do 13.7.2019 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
Předseda výboru | Hana Baráková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2014 do 12.7.2016 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
Člen výboru | Jitka Lamrová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2014 do 12.7.2016 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
předseda | Hana Verešpejová |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 6.12.2014 |
Adresa | Fryčajova 157, 61400 Brno |
místopředseda | Zdeňka Altová |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 6.12.2014 |
Adresa | Fryčajova 157, 61400 Brno |
člen | Jitka Lamrová |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 6.12.2014 |
Adresa | Fryčajova 157, 61400 Brno |
člen | Martin Borusík |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 6.12.2014 |
Adresa | Fryčajova 157, 61400 Brno |
člen výboru | Ing. Věra Elblová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2013 do 6.12.2014 |
Adresa | Fryčajova 537/157, 61400 Brno |
člen výboru | Ing. Věra Elblová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2011 do 13.9.2013 |
Adresa | Vranovská 180/72, 61400 Brno |
člen | Lukáš Chládek |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 25.2.2011 |
Adresa | Fryčajova 157, 61400 Brno |
Pověřený vlastník | Rudolf Pacek |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2004 do 7.9.2007 |
Adresa | Fryčajova 157, 61400 Brno |
místopředseda | Miloslav Vojtěch |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2003 do 3.4.2004 |
Adresa | Fryčajova 157, Brno |
člen | Břetislav Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2003 do 3.4.2004 |
Adresa | Fryčajova 157, Brno |
předseda | Rudolf Pacek |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2003 do 3.4.2004 |
Adresa | Fryčajova 157, Brno |
IČO: | 26897075 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům čp. 537 na ulici Fryčajova v Brně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Maloměřice a Obřany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 6. 2003 |
Sídlo: | Fryčajova 537/157, Brno 61400 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |