Společenství vlastníků pro dům čp.507 Vokovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům čp.507 Vokovice (27367835) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na dlouhém lánu 507/44, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 8. 2005 Společenství vlastníků pro dům čp.507 Vokovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům čp.507 Vokovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům čp.507 Vokovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6032 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27367835 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 507 Na Dlouhém lánu | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.8.2005 |
Zapsána dne: | 2.8.2005 | |
Společenství vlastníků jednotek na shromáždění konaném dne 21.3.2016 zvolilo členy výboru. Na následné schůzi výboru konané rovněž dne 21.3.2016 zvolilo předsedu a místopředsedkyni výboru. | 4.8.2016 - 22.3.2023 | |
Společenství vlastníků jednotek na shromáždění konaném dne 24.11.2014 schválilo změnu názvu společentví a změnu stanov společenství tak, aby byly v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Změněné stanovy jsou přiloženy k této žádosti. | 30.12.2014 - 22.3.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Dlouhém lánu 44/507, Praha 6 16000, Česká republika | 2.8.2005 |
---|
Předseda výboru | Petr Neustadt |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2023 |
Adresa | Na Dlouhém lánu 507/44, 16000 Praha |
Člen výboru | Lucie Čížková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2023 |
Adresa | Na Dlouhém lánu 507/44, 16000 Praha |
Člen výboru | Jakub Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2023 |
Adresa | Na Dlouhém lánu 507/44, 16000 Praha |
místopředsedkyně výboru | Ing. Lucie Čížková |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 22.3.2023 |
Adresa | Na Dlouhém lánu 507/44, 16000 Praha |
člen výboru | Ing. Jaroslav Šach |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 22.3.2023 |
Adresa | Zvonická 716/15, 16000 Praha |
předseda výboru | Ing. Petr Neustadt |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 22.3.2023 |
Adresa | Na Dlouhém lánu 507/44, 16000 Praha |
člen výboru | JUDr. Zbyněk Šín CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 12.7.2022 |
Adresa | Na Dlouhém lánu 507/44, 16000 Praha |
člen | JUDr. Zbyněk Šín CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2005 do 4.8.2016 |
Adresa | Na Dlouhém lánu 507/44, Praha 6 |
předseda výboru | Ing. Petr Neustadt |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2007 do 4.8.2016 |
Adresa | Na Dlouhém lánu 507/44, Praha 6 |
místopředseda | Ing. Lucie Čížková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2008 do 4.8.2016 |
Adresa | Na Dlouhém lánu 507/44, Praha 6 |
místopředseda | Ing. Lucie Čížková |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2005 do 4.2.2008 |
Adresa | Na Dlohém lánu 507/44, Praha 6 |
předseda | Ing. Štefan Bolcha |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2005 do 5.1.2007 |
Adresa | Puškinovo náměstí 493/5, Praha 6 |
IČO: | 27367835 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům čp.507 Vokovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 8. 2005 |
Sídlo: | Na dlouhém lánu 507/44, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |