Společenství vlastníků pro dům čp. 2019 ve Dvoře Králové nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům čp. 2019 ve Dvoře Králové nad Labem (27511782) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 2007 Společenství vlastníků pro dům čp. 2019 ve Dvoře Králové nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům čp. 2019 ve Dvoře Králové nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům čp. 2019 ve Dvoře Králové nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 12. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3693 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27511782 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 2019 ve Dvoře Králové n. Lab. | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.3.2007 |
Zapsána dne: | 12.3.2007 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 12.3.2007 - 8.3.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kollárova 2019, Dvůr Králové nad Labem 54401, Česká republika | 12.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kollárova 2019, Dvůr Králové nad Labem 54401, Česká republika | 12.3.2007 - 12.10.2016 |
Předseda výboru | Irena Vondroušová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2024 |
Adresa | Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Místopředseda výboru | Věra Žabková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2024 |
Adresa | Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Člen výboru | Romana Kursová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2024 |
Adresa | Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
předseda výboru | Irena Vondroušová |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2019 do 12.6.2024 |
Adresa | Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
místopředseda výboru | Věra Žabková |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2019 do 12.6.2024 |
Adresa | Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
člen výboru | Romana Kursová |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2019 do 12.6.2024 |
Adresa | Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
člen výboru | Romana Kursová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2013 do 11.5.2019 |
Adresa | Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
místopředseda výboru | Věra Žabková |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2013 do 11.5.2019 |
Adresa | Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
předseda výboru | Irena Vondroušová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2013 do 11.5.2019 |
Adresa | Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
místopředseda výboru | Věra Žabková |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2007 do 20.5.2013 |
Adresa | Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
člen výboru | Romana Kursová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2007 do 20.5.2013 |
Adresa | Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
předseda výboru | Irena Vondroušová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2007 do 20.5.2013 |
Adresa | Kollárova 2019, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
IČO: | 27511782 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům čp. 2019 ve Dvoře Králové nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Dvůr Králové nad Labem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 3. 2007 |
Sídlo: | Kollárova 2019, Dvůr Králové nad Labem 54401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |