Společenství vlastníků pro dům čp. 1472 v Tachově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům čp. 1472 v Tachově (01754751) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bělojarská 1472, 34701 Tachov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 6. 2013 Společenství vlastníků pro dům čp. 1472 v Tachově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům čp. 1472 v Tachově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům čp. 1472 v Tachově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 22. 6. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7170 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01754751 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům čp. 1472 v Tachově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.6.2013 22.6.2013 |
Zapsána dne: | 22.6.2013 | |
Orgány společenství: | 22.6.2013 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 22.6.2013 | |
pověřený vlastník | 22.6.2013 - 6.8.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bělojarská 1472, Tachov 34701, Česká republika | 22.6.2013 |
---|
předseda výboru | Jaroslava Zdvihalová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Bělojarská 1472, 34701 Tachov |
člen výboru | Jana Mašková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Bělojarská 1472, 34701 Tachov |
člen výboru | Josef Bürger |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Bělojarská 1472, 34701 Tachov |
člen výboru | Václav Votík |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2015 do 2.2.2022 |
Adresa | Bělojarská 1472, 34701 Tachov |
místopředseda výboru | Jana Mašková |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2015 do 2.2.2022 |
Adresa | Bělojarská 1472, 34701 Tachov |
předseda výboru | Jaroslava Zdvihalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2017 do 2.2.2022 |
Adresa | Bělojarská 1472, 34701 Tachov |
předseda výboru | Josef Fischer |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2015 do 10.1.2017 |
Adresa | Bělojarská 1472, 34701 Tachov |
předseda výboru | Josef Fischer |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2015 do 10.1.2017 |
Adresa | Bělojarská 1472, 34701 Tachov |
pověřený vlastník | Jana Mašková |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2013 do 6.8.2015 |
Adresa | Bělojarská 1472, 34701 Tachov |
IČO: | 01754751 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům čp. 1472 v Tachově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Tachov |
Základní územní jednotka: | Tachov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 6. 2013 |
Sídlo: | Bělojarská 1472, Tachov 34701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |