Společenství vlastníků pro dům čp. 1241 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům čp. 1241 (28123735) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 2010 Společenství vlastníků pro dům čp. 1241 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům čp. 1241 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům čp. 1241 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 17. 6. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3483 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28123735 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům čp. 1241 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.6.2010 |
Zapsána dne: | 17.6.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kosmonautů 1241, Strakonice 38601, Česká republika | 28.6.2018 |
---|
předseda společenství vlastníků | Milan Tyle |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2020 |
Adresa | 54, 38701 Přední Zborovice |
předseda společenství vlastníků | Milan Tyle |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2018 do 18.4.2020 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
Předseda výboru | Milan Tyle |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 28.6.2018 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
Místopředseda výboru | Štěpán Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 28.6.2018 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
Člen výboru | Luboš Hrachovec |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 28.6.2018 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
Místopředseda výboru | Štěpán Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 28.6.2018 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
Člen výboru | Luboš Hrachovec |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 28.6.2018 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
Předseda výboru | Milan Tyle |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 28.6.2018 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
Člen výboru | Luboš Hrachovec |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 5.11.2015 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
Místopředseda výboru | Štěpán Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 5.11.2015 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
Předseda výboru | Milan Tyle |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 5.11.2015 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
místopředseda výboru | Svatava Nováčková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2010 do 15.7.2015 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
člen výboru | Luboš Hrachovec |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2010 do 15.7.2015 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
předseda výboru | Štěpán Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 do 15.7.2015 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
předseda výboru | Štěpán Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2010 do 7.3.2014 |
Adresa | Kosmonautů 1241, 38601 Strakonice |
IČO: | 28123735 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům čp. 1241 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Strakonice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 6. 2010 |
Sídlo: | Kosmonautů 1241, Strakonice 38601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |